30. desember 2010Jacobus Christiaan van der Vorst forlater styretMEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/SJacobus Christiaan van der Vorst forlater styret for MEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
6. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortMEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/SMEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Jacobus Christiaan van der Vorst er styreleder.Se mere
28. april 2010Erstatning i styretMEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/S3 endringer i styret for MEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/S. Jacobus Christiaan van der Vorst er fortsatt styreleder.Se mere
28. april 2010Mette-Marie Sonne Harild blir med i ledelsenMEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/SMette-Marie Sonne Harild erstatter Steven Swinson i ledelsen for MEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/S etter en periode på 1 år. Jacobus Christiaan van der Vorst er styreleder.Se mere
25. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortMEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/SMEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Jacobus Christiaan van der Vorst er styreleder.Se mere
7. september 2009Nytt navn: MEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/SVITATRON DENMARK A/SVITATRON DENMARK A/S skifter navn til MEDTRONIC R&D DIABETES DENMARK A/S. Jacobus Christiaan van der Vorst er styreleder.Se mere
6. mars 2009Jacobus Christiaan van der Vorst blir med i styretVITATRON DENMARK A/SJacobus Christiaan van der Vorst blir med i styret for VITATRON DENMARK A/S.Se mere
6. mars 2009Erstatning i ledelsenVITATRON DENMARK A/S3 endringer i ledelsen for VITATRON DENMARK A/S. Jacobus Christiaan van der Vorst er styreleder.Se mere