30. november 2019Jacobus Johannes Camman slutter som adm. direktørInterXion Real Estate XVII ApSJacobus Johannes Camman slutter som adm. direktør i InterXion Real Estate XVII ApS.Se mere
30. november 2019Jacobus Johannes Camman slutter som adm. direktørInterXion Real Estate XXIII ApSJacobus Johannes Camman slutter som adm. direktør i InterXion Real Estate XXIII ApS.Se mere
30. november 2019Jacobus Johannes Camman forlater ledelsenINTERXION REAL ESTATE VI ApSJacobus Johannes Camman forlater ledelsen for INTERXION REAL ESTATE VI ApS etter en periode på 6 år.Se mere
30. november 2019Jacobus Johannes Camman forlater ledelsenINTERXION DANMARK ApSJacobus Johannes Camman forlater ledelsen for INTERXION DANMARK ApS etter en periode på 8 år.Se mere
1. november 2019StiftelseInterXion Real Estate XXIII ApSInterXion Real Estate XXIII ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Jacobus Johannes Camman er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2019Underskudd på DKK 83.000 InterXion Real Estate XVII ApSInterXion Real Estate XVII ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. april 2018 til 31. desember 2018. Jacobus Johannes Camman er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 50.000 INTERXION REAL ESTATE VI ApSINTERXION REAL ESTATE VI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 13 mio.INTERXION DANMARK ApSINTERXION DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2018Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomInterXion Real Estate XVII ApSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Jacobus Johannes Camman er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juni 2018Underskudd på DKK 102.000 INTERXION REAL ESTATE VI ApSINTERXION REAL ESTATE VI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2018Overskudd på DKK 20 mio.INTERXION DANMARK ApSINTERXION DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2018StiftelseInterXion Real Estate XVII ApSInterXion Real Estate XVII ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Jacobus Johannes Camman er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juni 2017Overskudd på DKK 17 mio.INTERXION DANMARK ApSINTERXION DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2017Underskudd på DKK 225.000 INTERXION REAL ESTATE VI ApSINTERXION REAL ESTATE VI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2016Overskudd på DKK 15 mio.INTERXION DANMARK ApSINTERXION DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2016Overskudd på DKK 69.728 INTERXION REAL ESTATE VI ApSINTERXION REAL ESTATE VI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2015Overskudd på DKK 12 mio.INTERXION DANMARK ApSINTERXION DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2015Underskudd på DKK 229.404 INTERXION REAL ESTATE VI ApSINTERXION REAL ESTATE VI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 13 mio.INTERXION DANMARK ApSINTERXION DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2014Underskudd på DKK 547.562 INTERXION REAL ESTATE VI ApSINTERXION REAL ESTATE VI ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. juni 2013 til 31. desember 2013. Jacobus Johannes Camman er medlem af ledelsen.Se mere