EUROCOM INDUSTRIES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jacques Henri Edouard Jean Debulpaep er medlem av styret.
Bodo Gustav-Adolf Heise erstatter Heinz Otto Baier som styreleder hos EUROCOM INDUSTRIES A/S etter en periode på 35 år. Jacques Henri Edouard Jean Debulpaep er fortsatt styremedlem.
Bjarne Højer erstatter Kristen Kronborg Kristensen i styret for EUROCOM INDUSTRIES A/S etter en periode på 35 år. Jacques Henri Edouard Jean Debulpaep er fortsatt styremedlem.
Dieder Wilhelm Gert Johann Harms forlater ledelsen
LYNGSØ MARINE A/S
Dieder Wilhelm Gert Johann Harms forlater ledelsen for LYNGSØ MARINE A/S etter en periode på 3 år. Jacques Henri Edouard Jean Debulpaep er medlem av styret.
EUROCOM INDUSTRIES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jacques Henri Edouard Jean Debulpaep er medlem av styret.
Patrick De Groote erstatter Henri Vander Eycken i styret for EUROCOM INDUSTRIES A/S etter en periode på 34 år. Jacques Henri Edouard Jean Debulpaep er fortsatt styremedlem.