30. septemberBjarke Brøns slutter som adm. direktørDantherm Group A/SBjarke Brøns slutter som adm. direktør i Dantherm Group A/S. Jakob Bonde Jessen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
30. septemberBjarke Brøns slutter som adm. direktørDantherm Group Holding I ApSBjarke Brøns slutter som adm. direktør i Dantherm Group Holding I ApS. Jakob Bonde Jessen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
30. septemberBjarke Brøns forlater styretDantherm Denmark A/SBjarke Brøns forlater styret for Dantherm Denmark A/S etter en periode på 3 år. Jakob Bonde Jessen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. septemberBjarke Brøns forlater styretDantherm Group Holding II A/SBjarke Brøns forlater styret for Dantherm Group Holding II A/S etter en periode på 3 år. Jakob Bonde Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
30. septemberBjarke Brøns forlater ledelsenDantherm Group Holding II A/SBjarke Brøns forlater ledelsen for Dantherm Group Holding II A/S etter en periode på 3 år. Jakob Bonde Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
25. septemberJakob Bonde Jessen blir med i ledelsenDantherm Group Holding II A/SJakob Bonde Jessen blir med i ledelsen for Dantherm Group Holding II A/S.Se mere
25. septemberJakob Bonde Jessen blir med i ledelsenDantherm Group A/SJakob Bonde Jessen blir med i ledelsen for Dantherm Group A/S.Se mere
22. juliOverskudd på DKK 47 mio.Dantherm Denmark A/SDantherm Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Bonde Jessen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juliUnderskudd på DKK 147 mio.Dantherm Group Holding II A/SDantherm Group Holding II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Bonde Jessen er medlem av styret.Se mere
22. juliOverskudd på DKK 68 mio.Dantherm Group A/SDantherm Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Bonde Jessen er medlem av styret.Se mere
22. juliUnderskudd på DKK 150 mio.Dantherm Group Holding I ApSDantherm Group Holding I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Bonde Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
10. maiOverskudd på DKK 289.416 DesFi ApSDesFi ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2022 til 31. desember 2023. Jakob Bonde Jessen eier 20% av virksomheten.Se mere
29. februarOverskudd på DKK 649 JBJ 2018 Holding ApSJBJ 2018 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jakob Bonde Jessen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. februarUnderskudd på DKK 234.468 Lukanaya ApSLukanaya ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jakob Bonde Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023AdresseendringLukanaya ApSLukanaya ApS flytter til ny adresse i Risskov. Jakob Bonde Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023AdresseendringJBJ 2018 Holding ApSJBJ 2018 Holding ApS flytter til ny adresse i Risskov. Jakob Bonde Jessen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. september 2023Stefan Liedtke blir med i styretDantherm Group A/SStefan Liedtke blir med i styret for Dantherm Group A/S. Jakob Bonde Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2023Stefan Liedtke blir med i styretDantherm Group Holding II A/SStefan Liedtke blir med i styret for Dantherm Group Holding II A/S. Jakob Bonde Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2023Stefan Liedtke blir med i ledelsenDantherm Group Holding I ApSStefan Liedtke blir med i ledelsen for Dantherm Group Holding I ApS. Jakob Bonde Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023Nytt navn: Dantherm Group Holding II A/SPolar Fox Holding II A/SPolar Fox Holding II A/S skifter navn til Dantherm Group Holding II A/S. Jakob Bonde Jessen er medlem av styret.Se mere