14. august 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderDanapak Flexibles A/S Michael Schernthaner er indtrådt som bestyrelsesformand hos Danapak Flexibles A/S i stedet for Jakob Di Mosser. Les artikkel
11. august 2017 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerDanapak Flexibles A/S Michael Schernthaner er indtrådt som bestyrelsesformand hos Danapak Flexibles A/S i stedet for Jakob Di Mosser. Les artikkel
3. juli 2017Jakob Di Mosser forlater styretDanapak Flexibles A/SJakob Di Mosser forlater styret for Danapak Flexibles A/S etter en periode på 2 år.Se mere
18. april 2017Overskudd på DKK 9,6 mio.Danapak Flexibles A/SDanapak Flexibles A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jakob Di Mosser er styreleder.Se mere
3. april 2017Markus Petersen forlater styretDanapak Flexibles A/SMarkus Petersen forlater styret for Danapak Flexibles A/S etter en periode på 2 år. Jakob Di Mosser er fortsatt styreleder.Se mere
11. april 2016Overskudd på DKK 4,6 mio.Danapak Flexibles A/SDanapak Flexibles A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jakob Di Mosser er styreleder.Se mere
8. mai 2015Overskudd på DKK 952.000 Danapak Flexibles A/SDanapak Flexibles A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jakob Di Mosser er styreleder.Se mere
28. april 2015Jakob Di Mosser blir med i styretDanapak Flexibles A/SJakob Di Mosser blir med i styret for Danapak Flexibles A/S.Se mere