3. januarUnderskudd på DKK 986.123 SLYFS Holding ApSSLYFS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 2,9 mio.Techvolver ApSTechvolver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Klaus Spärck Abel blir med i styretTechvolver ApSKlaus Spärck Abel blir med i styret for Techvolver ApS. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2023Jakob Fjordgård Skjærlund forlater styretDanBots ApSJakob Fjordgård Skjærlund forlater styret for DanBots ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
29. desember 2022Underskudd på DKK 312.212 SLYFS Holding ApSSLYFS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 2,6 mio.Techvolver ApSTechvolver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Erstatning i styretTechvolver ApS3 endringer i styret for Techvolver ApS. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2022Endring i eierkretsenDanBots ApSSamir Lehaff reduserer sitt reelle eierskap av DanBots ApS. Jakob Fjordgård Skjærlund er styreleder.Se mere
9. juni 2022Underskudd på DKK 27.348 DanBots ApSDanBots ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jakob Fjordgård Skjærlund er styreleder.Se mere
30. mai 2022Jakob Fjordgård Skjærlund blir med i styretDanBots ApSJakob Fjordgård Skjærlund blir med i styret for DanBots ApS.Se mere
8. desember 2021Overskudd på DKK 504.334 SLYFS Holding ApSSLYFS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2021Underskudd på DKK 767.405 Techvolver ApSTechvolver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2021AdresseendringTechvolver ApSTechvolver ApS flytter til ny adresse i Kongens Lyngby. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2020Overskudd på DKK 162.248 SLYFS Holding ApSSLYFS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2020Overskudd på DKK 41.158 Techvolver ApSTechvolver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2020Nye navn i styretTechvolver ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Techvolver ApS. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2019Overskudd på DKK 138.394 SLYFS Holding ApSSLYFS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. mai 2018 til 30. juni. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2019Overskudd på DKK 153.432 Techvolver ApSTechvolver ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. mai 2018 til 30. juni. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2018AdresseendringTechvolver ApSTechvolver ApS flytter fra København N til Kongens Lyngby. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2018StiftelseTechvolver ApSTechvolver ApS stiftes i bransjen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Jakob Fjordgård Skjærlund er medlem af ledelsen.Se mere