Qllgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2022 til 30. november 2023. Jakob Flarup Øllgaard er adm. direktør i virksomheten.
Qllgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2021 til 30. november 2022. Jakob Flarup Øllgaard er adm. direktør i virksomheten.
Qllgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2020 til 30. november 2021. Jakob Flarup Øllgaard er adm. direktør i virksomheten.
Qllgaard Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Qllgaard Holding ApS. Jakob Flarup Øllgaard er adm. direktør i virksomheten.
Qllgaard Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2019 til 30. november 2020. Jakob Flarup Øllgaard er adm. direktør i virksomheten.
Qllgaard Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2018 til 30. november 2019. Jakob Flarup Øllgaard er adm. direktør i virksomheten.
Qllgaard Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2017 til 30. november 2018. Jakob Flarup Øllgaard er adm. direktør i virksomheten.
Qllgaard Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2016 til 30. november 2017. Jakob Flarup Øllgaard er adm. direktør i virksomheten.
Qllgaard Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2015 til 30. november 2016. Jakob Flarup Øllgaard er adm. direktør i virksomheten.