23. augustOverskudd på DKK 1,5 mio.JKL & PL ApSJKL & PL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Jakob Kjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. augustUnderskudd på DKK 690.416 JAPAU ApSJAPAU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Jakob Kjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniJakob Kjær Larsen forlater styretFELDBORG ENERGY ApSJakob Kjær Larsen forlater styret for FELDBORG ENERGY ApS etter en periode på 5 år.Se mere
30. juniJakob Kjær Larsen forlater styretFELDBORG ESTATE A/SJakob Kjær Larsen forlater styret for FELDBORG ESTATE A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. juniJakob Kjær Larsen forlater styretFELDBORG SOURCING A/SJakob Kjær Larsen forlater styret for FELDBORG SOURCING A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. juniJakob Kjær Larsen forlater styretFELDBORG GROWERS A/SJakob Kjær Larsen forlater styret for FELDBORG GROWERS A/S etter en periode på 13 år.Se mere
30. juniJakob Kjær Larsen forlater styretFELDBORG GROUP A/SJakob Kjær Larsen forlater styret for FELDBORG GROUP A/S etter en periode på 5 år.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 3,1 mio.FELDBORG SOURCING A/SFELDBORG SOURCING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Kjær Larsen er medlem av styret.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 3,9 mio.FELDBORG GROWERS A/SFELDBORG GROWERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Kjær Larsen er medlem av styret.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 2,7 mio.FELDBORG ESTATE A/SFELDBORG ESTATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Kjær Larsen er medlem av styret.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 965.158 FELDBORG ENERGY ApSFELDBORG ENERGY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Kjær Larsen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2023Jakob Kjær Larsen forlater styretKJAERGAARDEN ApSJakob Kjær Larsen forlater styret for KJAERGAARDEN ApS etter en periode på 18 år.Se mere
4. desember 2023Overskudd på DKK 8,0 mio.ROSBORG FOOD HOLDING A/SROSBORG FOOD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Kjær Larsen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2023Overskudd på DKK 7,6 mio.Rosborg Krydderurter A/SRosborg Krydderurter A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Kjær Larsen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2023Overskudd på DKK 5,1 mio.ØKOLOGI HAVEN ApSØKOLOGI HAVEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Kjær Larsen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2023Overskudd på DKK 8,0 mio.Rosborg Foods A/SRosborg Foods A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Kjær Larsen er medlem av styret.Se mere
23. november 2023Endring i eierkretsenKJAERGAARDEN ApSJakob Kjær Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av KJAERGAARDEN ApS.Se mere
8. november 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.JKL & PL ApSJKL & PL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Kjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2023Underskudd på DKK 32.870 KJAERGAARDEN ApSKJAERGAARDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Kjær Larsen eier 37,5% av virksomheten.Se mere
8. november 2023Underskudd på DKK 383.891 JAPAU ApSJAPAU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Kjær Larsen er medlem af ledelsen.Se mere