23. september · erhvervslivodense.dkOverskuddet stiger: Virksomhed i Odense SØ fik millionoverskudSelskabet ledes af en direktion, der består af Jakob Møller Jensen, Barry John Horgan og Philippe Hendrik Jan Huinck. Les artikkel
23. septemberOverskudd på DKK 3,3 mio.ONNEC Denmark ApSONNEC Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. septemberNy status NORMALONNEC Denmark ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jakob Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. septemberJakob Møller Jensen blir med i ledelsenONNEC Denmark ApSJakob Møller Jensen blir med i ledelsen for ONNEC Denmark ApS.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 197.743 RESIDENS MØEN ApSRESIDENS MØEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Møller Jensen eier 25% av virksomheten.Se mere
3. juliOverskudd på DKK 226.139 Restaurationsdrift Øst ApSRestaurationsdrift Øst ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Møller Jensen eier 25% av virksomheten.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 1,9 mio.Møn Vin ApSMøn Vin ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. juli 2022 til 31. desember 2023. Jakob Møller Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 273.511 MJ Ejendomsselskab ApSMJ Ejendomsselskab ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 448.493 Danish Energy Invest ApSDanish Energy Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 291.190 Ejendomsselskabet C & J ApSEjendomsselskabet C & J ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Møller Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 150.024 Ejendomsselskabet AGO ApSEjendomsselskabet AGO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 2,5 mio.Elmelunde Landbrug ApSElmelunde Landbrug ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. aprilNytt navn: Green2x Holding ApSBio Briq Holding ApSBio Briq Holding ApS skifter navn til Green2x Holding ApS. Jakob Møller Jensen er styreleder.Se mere
15. januarChristian Petersen blir med i ledelsenMøn Vin ApSChristian Petersen erstatter Hans Christian Ambjerg i ledelsen for Møn Vin ApS etter en periode på 2 år. Jakob Møller Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 9,5 mio.Bio Briq Holding ApSBio Briq Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Møller Jensen er styreleder.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 9,7 mio.GREEN2X A/SGREEN2X A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Møller Jensen er styreleder.Se mere
23. august 2023Morten Peltola Toft blir med i ledelsenGREEN2X A/SMorten Peltola Toft blir med i ledelsen for GREEN2X A/S. Jakob Møller Jensen er styreleder.Se mere
23. august 2023Morten Peltola Toft blir med i ledelsenBio Briq Holding ApSMorten Peltola Toft blir med i ledelsen for Bio Briq Holding ApS. Jakob Møller Jensen er styreleder.Se mere
23. august 2023Mikkel Sjølin Kiil blir adm. direktørBio Briq Holding ApSMikkel Sjølin Kiil blir adm. direktør i Bio Briq Holding ApS. Jakob Møller Jensen er styreleder.Se mere
12. juli 2023Overskudd på DKK 532.555 Elmelunde Landbrug ApSElmelunde Landbrug ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jakob Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere