9. juliUnderskudd på DKK 467.003 Datoselskabet af 1. november 2023 ApSDatoselskabet af 1. november 2023 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Olesen Vandborg eier 100% av virksomheten.Se mere
9. juliUnderskudd på DKK 133.771 Karen og Jakob ApSKaren og Jakob ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 436.663 2 november 2023 ApS2 november 2023 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarJakob Olesen Vandborg forlater styretDatoselskabet af 1. november 2023 ApSJakob Olesen Vandborg forlater styret for Datoselskabet af 1. november 2023 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
2. januarJakob Olesen Vandborg forlater ledelsenDatoselskabet af 1. november 2023 ApSJakob Olesen Vandborg forlater ledelsen for Datoselskabet af 1. november 2023 ApS etter en periode på 9 år.Se mere
2. januarNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONDatoselskabet af 1. november 2023 ApSTidligere status: Normal. Jakob Olesen Vandborg eier 100% av virksomheten.Se mere
9. november 2023Adresseendring2 november 2023 ApS2 november 2023 ApS flytter til ny adresse i Ulfborg. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2023Nytt navn: Datoselskabet af 1. november 2023 ApSAntiPest ApsAntiPest Aps skifter navn til Datoselskabet af 1. november 2023 ApS. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2023Nytt navn: 2 november 2023 ApSAntipest Overvågning ApSAntipest Overvågning ApS skifter navn til 2 november 2023 ApS. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2023Nytt navn: Karen og Jakob ApSAntipest Holding ApSAntipest Holding ApS skifter navn til Karen og Jakob ApS. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 1.091 Antipest Holding ApSAntipest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 17.386 Antipest Overvågning ApSAntipest Overvågning ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. mars 2022 til 31. desember 2022. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2023Overskudd på DKK 35.869 AntiPest ApsAntiPest Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2022 · Vores-UlfborgNye virksomheder i Ulfborg i sidste månedAntipest Overvågning ApS , Ullsgade 13, 6990 Ulfborg Antipest Overvågning ApS tilhører branchen Andre rengøringsydelser og er ejet samt ledet af Jakob Olesen Vandborg. Les artikkel
4. mars 2022Underskudd på DKK 1.377 Antipest Holding ApSAntipest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2022Overskudd på DKK 76.101 AntiPest ApsAntiPest Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2022StiftelseAntipest Overvågning ApSAntipest Overvågning ApS stiftes i bransjen andre rengøringsydelser. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2021Underskudd på DKK 1.927 Antipest Holding ApSAntipest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2021Overskudd på DKK 75.462 AntiPest ApsAntiPest Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2020Underskudd på DKK 1.722 Antipest Holding ApSAntipest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jakob Olesen Vandborg er medlem af ledelsen.Se mere