2. februarOverskudd på DKK 10.007 1979 Holding ApS1979 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Jakob Ravnsbæk Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. februarOverskudd på DKK 185.854 J.R.Nielsen ApSJ.R.Nielsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Jakob Ravnsbæk Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. januarEndring i eierkretsenRederiet Livet ApSJakob Ravnsbæk Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Rederiet Livet ApS.Se mere
13. januar 2023Underskudd på DKK 10.962 J.R.Nielsen ApSJ.R.Nielsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. mars 2021 til 30. juni 2022. Jakob Ravnsbæk Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. januar 2023Underskudd på DKK 512.739 Rederiet Livet ApSRederiet Livet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. januar 2023Underskudd på DKK 22.778 1979 Holding ApS1979 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2021 til 30. juni 2022. Jakob Ravnsbæk Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2021Underskudd på DKK 46.022 Rederiet Livet ApSRederiet Livet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
24. mars 2021StiftelseJ.R.Nielsen ApSJ.R.Nielsen ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Jakob Ravnsbæk Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. februar 2021Jakob Ravnsbæk Nielsen blir adm. direktør1979 Holding ApSJakob Ravnsbæk Nielsen blir adm. direktør i 1979 Holding ApS.Se mere
1. februar 2021Ny status NORMAL1979 Holding ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Jakob Ravnsbæk Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. januar 2021Stiftelse1979 Holding ApS1979 Holding ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. desember 2020Overskudd på DKK 42.898 Rederiet Livet ApSRederiet Livet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
28. november 2020Jørgen Ravnsbæk Andersen blir med i styretRederiet Livet ApSJørgen Ravnsbæk Andersen erstatter Kristian Raith Linemann i styret for Rederiet Livet ApS etter en periode på 3 år. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
22. oktober 2019Underskudd på DKK 192.671 Rederiet Livet ApSRederiet Livet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
16. mai 2019AdresseendringRederiet Livet ApSRederiet Livet ApS flytter fra København Ø til København K. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
3. desember 2018Underskudd på DKK 160.127 Rederiet Livet ApSRederiet Livet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. september 2017Underskudd på DKK 188.563 Rederiet Livet ApSRederiet Livet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. august 2017Jess Pedersen blir med i ledelsenRederiet Livet ApSJess Pedersen erstatter Martin Andersen i ledelsen for Rederiet Livet ApS etter en periode på 2 år. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. august 2017Jakob Ravnsbæk Nielsen forlater styretRederiet Livet ApSJakob Ravnsbæk Nielsen forlater styret for Rederiet Livet ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. desember 2016Underskudd på DKK 113.489 Rederiet Livet ApSRederiet Livet ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. mars 2015 til 30. juni. Jakob Ravnsbæk Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere