Jakob Remme Overgaard har været administrerende direktør i Overgaard Huse Aps siden 2018 og er desuden direktør i Overgaard Huse Gl. Ørskovvej ApS og Overgaard Huse Åbjergvej ApS.
Overgaard Huse Gl. Ørskovvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Remme Overgaard er medlem af ledelsen.
Overgaard Huse Gl. Ørskovvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jakob Remme Overgaard er medlem af ledelsen.
Overgaard Huse Gl. Ørskovvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. oktober 2020 til 31. desember 2021. Jakob Remme Overgaard er medlem af ledelsen.