9. januarOverskudd på DKK 55.322 J RIIS Holding ApSJ RIIS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jakob Riis er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarOverskudd på DKK 1,2 mio.SILKEBORG OPTIK ApSSILKEBORG OPTIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jakob Riis er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.SILKEBORG OPTIK ApSSILKEBORG OPTIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jakob Riis er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2023Overskudd på DKK 29.347 J RIIS Holding ApSJ RIIS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. februar 2022 til 30. september 2022. Jakob Riis er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2022Jakob Riis blir med i ledelsenSILKEBORG OPTIK ApSJakob Riis erstatter Jørn Lund Christensen i ledelsen for SILKEBORG OPTIK ApS etter en periode på 12 år.Se mere
1. mars 2022Endring i eierkretsenSILKEBORG OPTIK ApSJakob Riis registrert som reell eier av SILKEBORG OPTIK ApS.Se mere
2. februar 2022StiftelseJ RIIS Holding ApSJ RIIS Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jakob Riis er medlem af ledelsen.Se mere