6. maiAdresseendringEJENDOMSSELSKABET ØSTERAA 20. AALBORG ApSEJENDOMSSELSKABET ØSTERAA 20. AALBORG ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Jamal El Najmi er medlem af ledelsen.Se mere
20. marsEndring i eierkretsenS. N. 89 Holding ApSJamal El Najmi er ikke lenger registrert som reell eier av S. N. 89 Holding ApS.Se mere
20. marsEndring i eierkretsenJOHN BULL PUB, AALBORG ApSJamal El Najmi reduserer sitt reelle eierskap av JOHN BULL PUB, AALBORG ApS.Se mere
18. marsAdresseendringACE SIKRING ApSACE SIKRING ApS flytter fra Hals til Aalborg SV. Jamal El Najmi eier 19% av virksomheten.Se mere
5. februarStiftelseS. N. 89 Holding ApSS. N. 89 Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jamal El Najmi eier 100% av virksomheten.Se mere
2. januarUnderskudd på DKK 2.550 ACE SIKRING ApSACE SIKRING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Jamal El Najmi eier 19% av virksomheten.Se mere
1. januarSami El Najmi blir med i ledelsenJOHN BULL PUB, AALBORG ApSSami El Najmi blir med i ledelsen for JOHN BULL PUB, AALBORG ApS. Jamal El Najmi er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.EJENDOMSSELSKABET ØSTERAA 20. AALBORG ApSEJENDOMSSELSKABET ØSTERAA 20. AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jamal El Najmi er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2023Overskudd på DKK 724.373 JOHN BULL PUB, AALBORG ApSJOHN BULL PUB, AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jamal El Najmi er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2023Underskudd på DKK 4.901 ACE SIKRING ApSACE SIKRING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Jamal El Najmi eier 19% av virksomheten.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 483.904 EJENDOMSSELSKABET ØSTERAA 20. AALBORG ApSEJENDOMSSELSKABET ØSTERAA 20. AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jamal El Najmi er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 19.687 JOHN BULL PUB, AALBORG ApSJOHN BULL PUB, AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jamal El Najmi er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2022AdresseendringACE SIKRING ApSACE SIKRING ApS flytter til ny adresse i Hals. Jamal El Najmi eier 19% av virksomheten.Se mere
1. mai 2022Endring i eierkretsenACE SIKRING ApSDitte Vangsted Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av ACE SIKRING ApS. Jamal El Najmi eier fortsat 19% av virksomheten.Se mere
1. januar 2022Underskudd på DKK 70.755 ACE SIKRING ApSACE SIKRING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Jamal El Najmi eier 19% av virksomheten.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenACE SIKRING ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av ACE SIKRING ApS. Jamal El Najmi eier fortsat 19% av virksomheten.Se mere
28. november 2021Overskudd på DKK 244.489 JOHN BULL PUB, AALBORG ApSJOHN BULL PUB, AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jamal El Najmi er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2021Overskudd på DKK 674.819 EJENDOMSSELSKABET ØSTERAA 20. AALBORG ApSEJENDOMSSELSKABET ØSTERAA 20. AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jamal El Najmi er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2021Underskudd på DKK 67.858 ACE SIKRING ApSACE SIKRING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Jamal El Najmi eier 19% av virksomheten.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 609.431 EJENDOMSSELSKABET ØSTERAA 20. AALBORG ApSEJENDOMSSELSKABET ØSTERAA 20. AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jamal El Najmi er medlem af ledelsen.Se mere