Etienne Jean-Emmanuel Laurent erstatter Deborah Jo Wood i ledelsen for Dupont Nutrition Biosciences ApS etter en periode på 3 år. James Comptom Collins JR er medlem af ledelsen.
Dupont Nutrition Biosciences ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. James Comptom Collins JR er medlem af ledelsen.
Dupont Nutrition Biosciences ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. James Comptom Collins JR er medlem af ledelsen.
Dupont Nutrition Biosciences ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 31. desember 2011. James Comptom Collins JR er medlem af ledelsen.
DANISCO A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Dupont Nutrition Biosciences ApS. James Comptom Collins JR er medlem af ledelsen.