20. augustUnderskudd på DKK 83 mio.DESIGNIT A/SDESIGNIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. James John Pickett er medlem af ledelsen.Se mere
20. marsPaula Otero Mariño forlater styretDESIGNIT A/SPaula Otero Mariño forlater styret for DESIGNIT A/S etter en periode på 5 måneder. James John Pickett er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2023Frida Magdalena Setterberg blir med i ledelsenDESIGNIT A/SFrida Magdalena Setterberg erstatter Martin Delfer i ledelsen for DESIGNIT A/S etter en periode på 1 år. James John Pickett er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2023Paula Otero Mariño blir med i styretDESIGNIT A/SPaula Otero Mariño blir med i styret for DESIGNIT A/S. James John Pickett er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 136 mio.DESIGNIT A/SDESIGNIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. James John Pickett er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023Erstatning i styretDESIGNIT A/S3 endringer i styret for DESIGNIT A/S. James John Pickett er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2022Underskudd på DKK 60 mio.DESIGNIT A/SDESIGNIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. James John Pickett er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2022 · Electronic SupplyUgens rokader: Nyt fra Ambu, Asetek og StyromaticDesignit A/S James John Pickett er indtrådt i direktionen hos Designit A/S og Designit Denmark A/S i stedet for Joaquin Enrique Guirao Sagi-Vela (kilde: Les artikkel
13. juni 2022James John Pickett blir med i ledelsenDESIGNIT A/SJames John Pickett erstatter Joaquin Enrique Guirao Sagi-Vela i ledelsen for DESIGNIT A/S etter en periode på 7 år.Se mere