Anissa Belkhaoui Agerlin forlater styret for Tolkegruppen Oversættergruppen P/S etter en periode på 4 år. Jamilla Belkhaoui Kaartinen er fortsatt styremedlem.
Tolkegruppen Oversættergruppen P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jamilla Belkhaoui Kaartinen er medlem av styret.
Tolkegruppen Oversættergruppen P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jamilla Belkhaoui Kaartinen er medlem av styret.
Tolkegruppen Oversættergruppen P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jamilla Belkhaoui Kaartinen er medlem av styret.
TOLKEGRUPPEN OVERSÆTTERGRUPPEN P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jamilla Belkhaoui Kaartinen er medlem av styret.