4. november 2004Jan Anders Georg Lind forlater styretALEX VINHUS A/SJan Anders Georg Lind forlater styret for ALEX VINHUS A/S etter en periode på 5 år.Se mere
20. november 2003Jan Anders Georg Lind forlater ledelsenALEX VINBAR & KØKKEN ApSJan Anders Georg Lind forlater ledelsen for ALEX VINBAR & KØKKEN ApS etter en periode på 5 år.Se mere
9. desember 2002Jan Anders Georg Lind forlater ledelsenALEX VINBUTIK ApSJan Anders Georg Lind forlater ledelsen for ALEX VINBUTIK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
9. desember 2002Ny status UNDER KONKURSALEX VINHUS A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Jan Anders Georg Lind er medlem av styret.Se mere
30. september 2002Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGALEX VINBUTIK ApSTidligere status: Normal. Jan Anders Georg Lind er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2002Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGALEX VINHUS A/STidligere status: Normal. Jan Anders Georg Lind er medlem av styret.Se mere
7. desember 2001Ny status UNDER KONKURSALEX VINBAR & KØKKEN ApSTidligere status: Normal. Jan Anders Georg Lind er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2001Regnskap for 2000 offentligjortALEX VINBUTIK ApSALEX VINBUTIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. desember 1999 til 31. desember 2000. Jan Anders Georg Lind er medlem af ledelsen.Se mere
30. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortALEX VINHUS A/SALEX VINHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 31. desember 2000. Jan Anders Georg Lind er medlem av styret.Se mere
30. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortALEX VINBAR & KØKKEN ApSALEX VINBAR & KØKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jan Anders Georg Lind er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2001Joakim Örnborn blir med i styretALEX VINHUS A/SJoakim Örnborn erstatter Alf Geert Fisch i styret for ALEX VINHUS A/S etter en periode på 1 år. Jan Anders Georg Lind er fortsatt styremedlem.Se mere
21. mai 2001Joakim Örnborn blir med i ledelsenALEX VINHUS A/SJoakim Örnborn erstatter Alf Geert Fisch i ledelsen for ALEX VINHUS A/S etter en periode på 7 år. Jan Anders Georg Lind er medlem av styret.Se mere
7. august 2000Regnskap for 1999 offentligjortALEX VINBAR & KØKKEN ApSALEX VINBAR & KØKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 31. desember 1999. Jan Anders Georg Lind er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortALEX VINHUS A/SALEX VINHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Jan Anders Georg Lind er medlem av styret.Se mere
21. mars 2000AdresseendringALEX VINBUTIK ApSALEX VINBUTIK ApS flytter fra København V til København K. Jan Anders Georg Lind er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2000Alf Geert Fisch blir med i styretALEX VINHUS A/SAlf Geert Fisch blir med i styret for ALEX VINHUS A/S. Jan Anders Georg Lind er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mars 2000Jan Anders Georg Lind blir med i styretALEX VINHUS A/SJan Anders Georg Lind blir med i styret for ALEX VINHUS A/S.Se mere
13. mars 2000Nytt navn: ALEX VINHUS A/SVINHUSET.KONGENS NYTORV 18 A/SVINHUSET.KONGENS NYTORV 18 A/S skifter navn til ALEX VINHUS A/S. Jan Anders Georg Lind er medlem av styret.Se mere
6. desember 1999StiftelseALEX VINBUTIK ApSALEX VINBUTIK ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jan Anders Georg Lind er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 1999Nytt navn: ALEX VINBAR & KØKKEN ApSApS KBIL 17 NR. 1120ApS KBIL 17 NR. 1120 skifter navn til ALEX VINBAR & KØKKEN ApS. Jan Anders Georg Lind er medlem af ledelsen.Se mere