THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jan Bjerre Christensen er medlem av styret.
THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jan Bjerre Christensen er medlem av styret.
THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jan Bjerre Christensen er medlem av styret.
THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jan Bjerre Christensen er medlem av styret.
THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jan Bjerre Christensen er medlem av styret.
THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jan Bjerre Christensen er medlem av styret.
THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jan Bjerre Christensen er medlem av styret.
THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jan Bjerre Christensen er medlem av styret.
THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jan Bjerre Christensen er medlem av styret.
THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A. stiftes i bransjen arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer. Jan Bjerre Christensen er medlem av styret.