3. april 2014Jan Bødker Kristensen forlater ledelsenJAN BØDKER HOLDING ApSJan Bødker Kristensen forlater ledelsen for JAN BØDKER HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
29. november 2013Jan Bødker Kristensen forlater ledelsenTWO TEKNIK ApSJan Bødker Kristensen forlater ledelsen for TWO TEKNIK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
21. november 2013Endring i eierkretsenTWO TEKNIK ApSTim Warner registrert som reell eier av TWO TEKNIK ApS. Jan Bødker Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2013Underskudd på DKK 85.000 JAN BØDKER HOLDING ApSJAN BØDKER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. januar 2012 til 31. desember 2012. Jan Bødker Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortTWO TEKNIK ApSTWO TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. januar 2012 til 31. desember 2012. Jan Bødker Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2012StiftelseTWO TEKNIK ApSTWO TEKNIK ApS stiftes i bransjen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Jan Bødker Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2012StiftelseJAN BØDKER HOLDING ApSJAN BØDKER HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jan Bødker Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2011Jan Bødker Kristensen forlater ledelsenKØGE THERM ApSJan Bødker Kristensen forlater ledelsen for KØGE THERM ApS etter en periode på 3 år.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortKØGE THERM ApSKØGE THERM ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. juli 2008 til 31. desember 2009. Jan Bødker Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2008StiftelseKØGE THERM ApSKØGE THERM ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jan Bødker Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere