Sportscar Events Almennyttige Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jan Bønnelykke Mathisen er medlem av styret.
Sportscar Events Almennyttige Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jan Bønnelykke Mathisen er medlem av styret.
Sportscar Events Almennyttige Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jan Bønnelykke Mathisen er medlem av styret.
Sportscar Events Almennyttige Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jan Bønnelykke Mathisen er medlem av styret.
Lars Sylvest Vestergaard forlater styret for Sportscar Events Almennyttige Fond etter en periode på 3 år. Jan Bønnelykke Mathisen er fortsatt styremedlem.
Sportscar Events Almennyttige Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jan Bønnelykke Mathisen er medlem av styret.
Sportscar Events Almennyttige Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jan Bønnelykke Mathisen er medlem av styret.
Sportscar Events Almennyttige Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jan Bønnelykke Mathisen er medlem av styret.