KOMPLEMENTARSELSKABET STUTTGART III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Dahl Tindbæk er medlem av styret.
INVESTERINGSSELSKABET FOR BAGERIUDVIKLING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Dahl Tindbæk er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET STUTTGART III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Dahl Tindbæk er medlem av styret.