20. juniOverskudd på DKK 105.606 Als Haller ApSAls Haller ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Davidsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 55.671 ALSFISK ApSALSFISK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. aprilOverskudd på DKK 95.859 Asserballe ApSAsserballe ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 306.166 Als Haller ApSAls Haller ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Davidsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 283.956 Asserballe ApSAsserballe ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2023Underskudd på DKK 71.252 ALSFISK ApSALSFISK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 16.209 Asserballe ApSAsserballe ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2022Underskudd på DKK 23.217 ALSFISK ApSALSFISK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 353.425 Als Haller ApSAls Haller ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Davidsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. juni 2021Overskudd på DKK 10.621 Asserballe ApSAsserballe ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2021Overskudd på DKK 114.017 Als Haller ApSAls Haller ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jan Davidsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. februar 2021Underskudd på DKK 82.177 ALSFISK ApSALSFISK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2020Underskudd på DKK 220.383 Asserballe ApSAsserballe ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2020Underskudd på DKK 94.080 Als Haller ApSAls Haller ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jan Davidsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
26. mars 2020Overskudd på DKK 66.829 ALSFISK ApSALSFISK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2020Jan Davidsen forlater styretSØNDERBORG FISKERISELSKAB ApSJan Davidsen forlater styret for SØNDERBORG FISKERISELSKAB ApS etter en periode på 14 år.Se mere
19. februar 2020Endring i eierkretsenSØNDERBORG FISKERISELSKAB ApSJan Davidsen er ikke lenger registrert som reell eier av SØNDERBORG FISKERISELSKAB ApS.Se mere
19. februar 2020StiftelseAsserballe ApSAsserballe ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jan Davidsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2019Underskudd på DKK 87.550 Als Haller ApSAls Haller ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jan Davidsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. mai 2019Underskudd på DKK 1,1 mio.SØNDERBORG FISKERISELSKAB ApSSØNDERBORG FISKERISELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jan Davidsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere