30. juniUnderskudd på DKK 22.357 FESTIVALVVS.DK ApSFESTIVALVVS.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Elnif Mieritz eier 5% av virksomheten.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 162.508 JMI VVS ApSJMI VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Elnif Mieritz er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 638.179 THORSEN OG PETERSEN VVS A/STHORSEN OG PETERSEN VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Elnif Mieritz eier 10% av virksomheten.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 849.984 JMI VVS ApSJMI VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Elnif Mieritz er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.THORSEN OG PETERSEN VVS A/STHORSEN OG PETERSEN VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Elnif Mieritz eier 10% av virksomheten.Se mere
6. mars 2023Underskudd på DKK 203.111 FESTIVALVVS.DK ApSFESTIVALVVS.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Elnif Mieritz eier 5% av virksomheten.Se mere
11. april 2022Overskudd på DKK 308.015 JMI VVS ApSJMI VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Elnif Mieritz er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2022Overskudd på DKK 972.216 THORSEN OG PETERSEN VVS A/STHORSEN OG PETERSEN VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Elnif Mieritz eier 10% av virksomheten.Se mere
23. mars 2022Mads Krogholm Hyllehøj blir med i styretTHORSEN OG PETERSEN VVS A/SMads Krogholm Hyllehøj blir med i styret for THORSEN OG PETERSEN VVS A/S. Jan Elnif Mieritz eier 10% av virksomheten.Se mere
16. mars 2022Underskudd på DKK 43.315 FESTIVALVVS.DK ApSFESTIVALVVS.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Elnif Mieritz eier 5% av virksomheten.Se mere
28. januar 2022René Christiansen blir med i styretTHORSEN OG PETERSEN VVS A/SRené Christiansen erstatter Kurt Thorsen i styret for THORSEN OG PETERSEN VVS A/S etter en periode på 10 år. Jan Elnif Mieritz eier 10% av virksomheten.Se mere
28. januar 2022Lars Petersen blir med i ledelsenTHORSEN OG PETERSEN VVS A/SLars Petersen erstatter Kurt Thorsen i ledelsen for THORSEN OG PETERSEN VVS A/S etter en periode på 10 år. Jan Elnif Mieritz eier 10% av virksomheten.Se mere
28. januar 2022Endring i eierkretsenFESTIVALVVS.DK ApSJan Elnif Mieritz reduserer sitt reelle eierskap av FESTIVALVVS.DK ApS.Se mere
28. januar 2022Endring i eierkretsenTHORSEN OG PETERSEN VVS A/SJan Elnif Mieritz reduserer sitt reelle eierskap av THORSEN OG PETERSEN VVS A/S.Se mere
23. juni 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.THORSEN OG PETERSEN VVS A/STHORSEN OG PETERSEN VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jan Elnif Mieritz eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. juni 2021Overskudd på DKK 420.728 JMI VVS ApSJMI VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jan Elnif Mieritz er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2021Overskudd på DKK 109.407 FESTIVALVVS.DK ApSFESTIVALVVS.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jan Elnif Mieritz eier 16,7% av virksomheten.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JMI VVS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jan Elnif Mieritz er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2020Overskudd på DKK 175.224 JMI VVS ApSJMI VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jan Elnif Mieritz er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2020Overskudd på DKK 565.961 THORSEN OG PETERSEN VVS A/STHORSEN OG PETERSEN VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jan Elnif Mieritz eier 33,3% av virksomheten.Se mere