12. september 2008Jan Erling Hansen forlater ledelsenJH ENTREPRISE ApSJan Erling Hansen forlater ledelsen for JH ENTREPRISE ApS etter en periode på 11 år.Se mere
17. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygningerJH ENTREPRISE ApSTidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2007AdresseendringJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS flytter til ny adresse i Stenløse. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2000Regnskap for 1999 offentligjortJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 31. desember 1998. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1997StiftelseJH ENTREPRISE ApSJH ENTREPRISE ApS stiftes i bransjen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 1990Jan Erling Hansen forlater ledelsenJ.H. HUSE ApSJan Erling Hansen forlater ledelsen for J.H. HUSE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
25. januar 1989Ny status UNDER KONKURSJ.H. HUSE ApSTidligere status: Normal. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 1986StiftelseJ.H. HUSE ApSJ.H. HUSE ApS stiftes i 1986. Jan Erling Hansen er medlem af ledelsen.Se mere