4. juli 2008Jan Faurholt forlater styretK/S PARALLELVEJ 4. 8620 KJELLERUPJan Faurholt forlater styret for K/S PARALLELVEJ 4. 8620 KJELLERUP etter en periode på 11 år.Se mere
30. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortK/S PARALLELVEJ 4. 8620 KJELLERUPK/S PARALLELVEJ 4. 8620 KJELLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jan Faurholt er medlem av styret.Se mere
12. desember 2006Jan Faurholt forlater styretApS SMBK NR. 1901Jan Faurholt forlater styret for ApS SMBK NR. 1901 etter en periode på 17 år.Se mere
11. desember 2006Jan Faurholt forlater styretK/S JERNBANEGADE 1A, GRÅSTENJan Faurholt forlater styret for K/S JERNBANEGADE 1A, GRÅSTEN etter en periode på 8 år.Se mere
30. november 2006Endring i eierkretsenApS SMBK NR. 1901Knud Erik Rasmussen registrert som reell eier av ApS SMBK NR. 1901. Jan Faurholt er styreleder.Se mere
30. november 2006Endring i eierkretsenK/S JERNBANEGADE 1A, GRÅSTENKnud Erik Rasmussen registrert som reell eier av K/S JERNBANEGADE 1A, GRÅSTEN. Jan Faurholt er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2006Ole Peter Jensen blir med i ledelsenGOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApSOle Peter Jensen erstatter Jan Faurholt i ledelsen for GOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
14. september 2006Jan Faurholt forlater styretAARHUS AADAL GOLF A/SJan Faurholt forlater styret for AARHUS AADAL GOLF A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
14. september 2006Michael Thor Christensen blir med i ledelsenAARHUS AADAL GOLF A/SMichael Thor Christensen erstatter Jan Faurholt i ledelsen for AARHUS AADAL GOLF A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
20. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortApS SMBK NR. 1901ApS SMBK NR. 1901 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jan Faurholt er styreleder.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortK/S PARALLELVEJ 4. 8620 KJELLERUPK/S PARALLELVEJ 4. 8620 KJELLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jan Faurholt er medlem av styret.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortK/S JERNBANEGADE 1A, GRÅSTENK/S JERNBANEGADE 1A, GRÅSTEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jan Faurholt er medlem av styret.Se mere
7. april 2006Leif Nyholm Nielsen forlater styretGOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApSLeif Nyholm Nielsen forlater styret for GOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApS etter en periode på 1 måned. Jan Faurholt er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2006AdresseendringAARHUS AADAL GOLF A/SAARHUS AADAL GOLF A/S flytter fra Brabrand til Harlev J. Jan Faurholt er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortGOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApSGOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jan Faurholt er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2006Erstatning i styretGOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApS8 endringer i styret for GOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApS. Jan Faurholt er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2006Jan Faurholt blir med i ledelsenGOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApSJan Faurholt erstatter Peter Laub Christoffersen i ledelsen for GOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. mars 2006AdresseendringGOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApSGOLFSELSKABET AARHUS AADAL ApS flytter fra Farum til Harlev J. Jan Faurholt er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2006StiftelseAARHUS AADAL GOLF A/SAARHUS AADAL GOLF A/S stiftes i bransjen uoplyst. Jan Faurholt er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortK/S JERNBANEGADE 1A, GRÅSTENK/S JERNBANEGADE 1A, GRÅSTEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jan Faurholt er medlem av styret.Se mere