6. septemberStiftelseFyel Put & Take ApSFyel Put & Take ApS stiftes i bransjen ferskvandsfiskeri. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniRegnskap for 2023 omgjortTORA HOLDING ApSTORA HOLDING ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
5. juniUnderskudd på DKK 717.151 Elsner Invest 1 ApSElsner Invest 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
5. juniOverskudd på DKK 4,4 mio.ELSNER INVEST ApSELSNER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
16. maiOverskudd på DKK 10 mio.TORA HOLDING ApSTORA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiEndring i eierkretsenTORA HOLDING ApSJesper Werner Jensen øker sitt reelle eierskap av TORA HOLDING ApS. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 1,1 mio.TOJ Invest A/STOJ Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Frøling Elsner eier 37,5% av virksomheten.Se mere
5. april · erhvervslivtrekanten.dkTallene vendt: A. L. Passagen ApS i Harte er gået fra underskud til plusVirksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Werner Jensen og Jan Frøling Elsner. Les artikkel
5. aprilOverskudd på DKK 199.735 A. L. Passagen ApSA. L. Passagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
4. aprilOverskudd på DKK 1,8 mio.TORA EJENDOMME A/STORA EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 5,7 mio.TORA A/STORA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
19. marsNye navn i styretTORA EJENDOMME A/S2 nye medlemmer blir med i styret for TORA EJENDOMME A/S. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
19. marsNye navn i styretTORA A/S2 nye medlemmer blir med i styret for TORA A/S. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2023Underskudd på DKK 180.479 TORA HOLDING ApSTORA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Endring i eierkretsenTORA EJENDOMME A/SJan Frøling Elsner er ikke lenger registrert som reell eier av TORA EJENDOMME A/S.Se mere
31. mai 2023Endring i eierkretsenTORA HOLDING ApSJan Frøling Elsner er ikke lenger registrert som reell eier av TORA HOLDING ApS.Se mere
31. mai 2023Endring i eierkretsenA. L. Passagen ApSJan Frøling Elsner er ikke lenger registrert som reell eier av A. L. Passagen ApS.Se mere
31. mai 2023Endring i eierkretsenTORA A/SJan Frøling Elsner er ikke lenger registrert som reell eier av TORA A/S.Se mere
8. mai 2023Underskudd på DKK 4,9 mio.Elsner Invest 1 ApSElsner Invest 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2023Underskudd på DKK 2,7 mio.ELSNER INVEST ApSELSNER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Frøling Elsner er medlem af ledelsen.Se mere