10. juliOverskudd på DKK 3,1 mio.BERG Leasing A/SBERG Leasing A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Henrik Andersen er nestleder i styret.Se mere
14. februarUnderskudd på DKK 177.475 CONQUEROR HOLDING ApSCONQUEROR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februarOverskudd på DKK 1,4 mio.Silent Knight Holding ApSSilent Knight Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarOverskudd på DKK 3,0 mio.ALL Horizon ApSALL Horizon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023 · erhvervslivtrekanten.dkHer er vores egne favoritter - og de historier, som I læste mest i 2023Henrik Kruse Hos IPW Systems er de overbeviste om, at AI-værktøjer vil ændre hverdagen markant, fortæller CTO Jan H. Andersen og administrerende direktør Anita Larsen. Les artikkel
17. desember 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.IPW SYSTEMS A/SIPW SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2023 · ErhvervplusIt-virksomhed har succes med jobopslag, der vækker opsigt: Søger mennesker med personlige passioner, ikke bare udviklere og specialisterI dag, 21 år efter stiftelsen i Jan H. Andersens garage hjemme i Horsens, er IPW Systems A/S blevet en velvoksen virksomhed med omkring 40 ansatte. Les artikkel
7. mars 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.BERG Leasing A/SBERG Leasing A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Henrik Andersen er nestleder i styret.Se mere
2. mars 2023Underskudd på DKK 197.853 CONQUEROR HOLDING ApSCONQUEROR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2023Overskudd på DKK 565.929 Silent Knight Holding ApSSilent Knight Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.ALL Horizon ApSALL Horizon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.IPW SYSTEMS A/SIPW SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Sune Vang-Pedersen blir med i styretIPW SYSTEMS A/SSune Vang-Pedersen erstatter Ole Husted i styret for IPW SYSTEMS A/S etter en periode på 18 år. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2022 · Find dit IT-job på Danmarks jobportal for IT-folkSoftwaretester søgesJan H. Andersen, CTO Telefon 7025 0214 jha@ipw.dk Ansøgninger modtages indtil 10. september 2022.Les artikkel
1. juli 2022Endring i eierkretsenALL Horizon ApSJan Henrik Andersen reduserer sitt reelle eierskap av ALL Horizon ApS.Se mere
1. juni 2022 · Find dit IT-job på Danmarks jobportal for IT-folkStudiejob/deltidsjob: SoftwaredokumentationJan H. Andersen, CTO Mobil 2040 8669 jha@ipw.dkLes artikkel
18. mars 2022Overskudd på DKK 3,9 mio.BERG Leasing A/SBERG Leasing A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Henrik Andersen er nestleder i styret.Se mere
23. februar 2022Overskudd på DKK 692.330 Silent Knight Holding ApSSilent Knight Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2022Regnskap for 2021 offentligjortCONQUEROR HOLDING ApSCONQUEROR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.ALL Horizon ApSALL Horizon ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. mai 2021 til 30. september 2021. Jan Henrik Andersen er medlem af ledelsen.Se mere