17. januarPer Brask Gamborg forlater styretGAMBORG BYG ApSPer Brask Gamborg forlater styret for GAMBORG BYG ApS etter en periode på 11 år. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januarOverskudd på DKK 1,9 mio.JAN JESPERSEN HOLDING ApSJAN JESPERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarOverskudd på DKK 5,3 mio.GAMBORG BYG ApSGAMBORG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januarOverskudd på DKK 407.989 GAMBORG UDLEJNING ApSGAMBORG UDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2023Endring i eierkretsenGAMBORG BYG ApSJan Jespersen registrert som reell eier av GAMBORG BYG ApS.Se mere
1. april 2023Endring i eierkretsenGAMBORG UDLEJNING ApSJan Jespersen registrert som reell eier av GAMBORG UDLEJNING ApS.Se mere
11. januar 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.JAN JESPERSEN HOLDING ApSJAN JESPERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2023 · Building SupplyNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 1Jan Jespersen er indtrådt i direktionen hos Gamborg Byg ApS i stedet for Per Brask Gamborg (kilde: Les artikkel
29. desember 2022Overskudd på DKK 6,6 mio.GAMBORG BYG ApSGAMBORG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Per Brask Gamborg slutter som adm. direktørGAMBORG UDLEJNING ApSPer Brask Gamborg slutter som adm. direktør i GAMBORG UDLEJNING ApS. Jan Jespersen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 360.411 GAMBORG UDLEJNING ApSGAMBORG UDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Flemming Bach Poulsen forlater styretGAMBORG UDLEJNING ApSFlemming Bach Poulsen forlater styret for GAMBORG UDLEJNING ApS etter en periode på 4 år. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Jan Jespersen blir med i ledelsenGAMBORG BYG ApSJan Jespersen erstatter Per Brask Gamborg i ledelsen for GAMBORG BYG ApS etter en periode på 10 år.Se mere
22. desember 2022Jan Jespersen blir med i ledelsenGAMBORG UDLEJNING ApSJan Jespersen blir med i ledelsen for GAMBORG UDLEJNING ApS.Se mere
25. januar 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.JAN JESPERSEN HOLDING ApSJAN JESPERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2021Overskudd på DKK 5,5 mio.GAMBORG BYG ApSGAMBORG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Jan Jespersen er medlem av styret.Se mere
11. januar 2021Overskudd på DKK 482.893 JAN JESPERSEN HOLDING ApSJAN JESPERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2021Overskudd på DKK 4,2 mio.GAMBORG BYG ApSGAMBORG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Jan Jespersen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JAN JESPERSEN HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2020Overskudd på DKK 1,6 mio.JAN JESPERSEN HOLDING ApSJAN JESPERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Jan Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere