12. januar · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra BlueKolding, Enfor og L-NetJan Kroeze Andersen er udtrådt af bestyrelsen hos Leif Koch A/S Leif Koch A/S er specialiseret i lækagesporing af jordlagte drikkevandsledninger. Les artikkel
9. januarJan Kroeze Andersen forlater styretLEIF KOCH A/SJan Kroeze Andersen forlater styret for LEIF KOCH A/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. mai 2023Peter Miro Hauge Jensen blir adm. direktørLEIF KOCH A/SPeter Miro Hauge Jensen blir adm. direktør i LEIF KOCH A/S. Jan Kroeze Andersen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2023Endring i eierkretsenLEIF KOCH A/SPeter Miro Hauge Jensen registrert som reell eier av LEIF KOCH A/S. Jan Kroeze Andersen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2023Jørgen Würtzner Koch slutter som adm. direktørLEIF KOCH A/SJørgen Würtzner Koch slutter som adm. direktør i LEIF KOCH A/S. Jan Kroeze Andersen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2023Endring i eierkretsenLEIF KOCH A/SJørgen Würtzner Koch er ikke lenger registrert som reell eier av LEIF KOCH A/S. Jan Kroeze Andersen er medlem av styret.Se mere
12. mai 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.LEIF KOCH A/SLEIF KOCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Kroeze Andersen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Nature Energy, Coromatic, Fjernvarme Fyn og Leif KochLeif Koch A/S Carsten Wendt er indtrådt som bestyrelsesformand hos Leif Koch A/S i stedet for Jan Kroeze Andersen, der dog forbliver i bestyrelsen. Les artikkel
24. juni 2022Jan Kroeze Andersen blir med i styretLEIF KOCH A/SJan Kroeze Andersen blir med i styret for LEIF KOCH A/S.Se mere
26. november 2021 · Mester TidendeSe de seneste ændringer i byggeriets direktioner og bestyrelserJørgen Würtzner Koch er indtrådt som adm. direktør hos Leif Koch A/S i stedet for Jan Kroeze Andersen. Les artikkel
26. november 2021 · Building SupplyÆndringer i byggeriets topJørgen Würtzner Koch er indtrådt som adm. direktør hos Leif Koch A/S i stedet for Jan Kroeze Andersen. Les artikkel
26. november 2021 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Danstoker, Hofor Vand og Navitas WindSamtidigt er Jan Kroeze Andersen udnævnt som bestyrelsesformand i stedet for Jørgen Würtzner Koch, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
11. november 2021Jørgen Würtzner Koch blir adm. direktørLEIF KOCH A/SJørgen Würtzner Koch erstatter Jan Kroeze Andersen som adm. direktør i LEIF KOCH A/S.Se mere
26. mai 2021Overskudd på DKK 3.948 LEIF KOCH A/SLEIF KOCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jan Kroeze Andersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. desember 2020 · Mester TidendeNyt fra nyggeriets bestyrelser og direktionsgangeJan Kroeze Andersen er indtrådt som administrerende direktør hos Leif Koch A/S i stedet for Flemming Thauer Toft. Les artikkel
18. desember 2020 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktionsgangeLeif Koch A/S Jan Kroeze Andersen er indtrådt som administrerende direktør hos Leif Koch A/S i stedet for Flemming Thauer Toft. Les artikkel
18. desember 2020 · Energy Supply DKNyt fra bestyrelser: Fem kvinder træder ind i Aura Energis bestyrelseLeif Koch A/S Jan Kroeze Andersen er indtrådt som administrerende direktør hos Leif Koch A/S i stedet for Flemming Thauer Toft. Les artikkel
18. desember 2020 · Dagbladet LicitationenNyt om navneLeif Koch Jan Kroeze Andersen er indtrådt som administrerende direktør hos Leif Koch A/S i stedet for Flemming Thauer Toft. Les artikkel
15. desember 2020Christian Peter Læssøe blir med i styretLEIF KOCH A/SChristian Peter Læssøe erstatter Flemming Thauer Toft i styret for LEIF KOCH A/S etter en periode på 10 måneder. Jan Kroeze Andersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. desember 2020Jan Kroeze Andersen blir adm. direktørLEIF KOCH A/SJan Kroeze Andersen erstatter Flemming Thauer Toft som adm. direktør i LEIF KOCH A/S.Se mere