16. april 2003Søren Lagoni blir med i styretDANSK TRANSPORTSIKKERHED ApSSøren Lagoni erstatter Jan Kronholm Nelson i styret for DANSK TRANSPORTSIKKERHED ApS etter en periode på 2 år.Se mere
6. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortDANSK TRANSPORTSIKKERHED ApSDANSK TRANSPORTSIKKERHED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2000 til 30. april. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere
31. juli 2001Jan Kronholm Nelson forlater styretKRUSE & DE BLAA A/SJan Kronholm Nelson forlater styret for KRUSE & DE BLAA A/S etter en periode på 6 år.Se mere
5. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortKRUSE & DE BLAA A/SKRUSE & DE BLAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere
31. januar 2001Jan Kronholm Nelson blir med i styretDANSK TRANSPORTSIKKERHED ApSJan Kronholm Nelson blir med i styret for DANSK TRANSPORTSIKKERHED ApS.Se mere
31. januar 2001Steen Schierbeck forlater ledelsenDANSK TRANSPORTSIKKERHED ApSSteen Schierbeck forlater ledelsen for DANSK TRANSPORTSIKKERHED ApS etter en periode på 3 måneder. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere
31. januar 2001AdresseendringDANSK TRANSPORTSIKKERHED ApSDANSK TRANSPORTSIKKERHED ApS flytter fra København K til Odense S. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere
31. januar 2001Nytt navn: DANSK TRANSPORTSIKKERHED ApSSCSK 5547 ApSSCSK 5547 ApS skifter navn til DANSK TRANSPORTSIKKERHED ApS. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere
6. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortKRUSE & DE BLAA A/SKRUSE & DE BLAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere
7. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortKRUSE & DE BLAA A/SKRUSE & DE BLAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere
7. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortKRUSE & DE BLAA A/SKRUSE & DE BLAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere
4. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortKRUSE & DE BLAA A/SKRUSE & DE BLAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere
22. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortKRUSE & DE BLAA A/SKRUSE & DE BLAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 26. oktober 1995 til 31. desember 1995. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere
26. oktober 1995StiftelseKRUSE & DE BLAA A/SKRUSE & DE BLAA A/S stiftes i bransjen anden landpassagertransport. Jan Kronholm Nelson er medlem av styret.Se mere