5. juliRegnskap for 2023 offentligjortOdensevej 26, V2 ApSOdensevej 26, V2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. april 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 67.386 Odensevej 26 ApSOdensevej 26 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 272.349 Projektudvikling Fyn ApSProjektudvikling Fyn ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 419.210 Bellinge Huse ApSBellinge Huse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 468.202 Ejendomsselskabet Hjortevej 18 ApSEjendomsselskabet Hjortevej 18 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 8,0 mio.Stige Vest Udvikling ApSStige Vest Udvikling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 22.513 Stige I ApSStige I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 4,7 mio.HARBIN HOLDING ApSHARBIN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 1,3 mio.SamInvest Kastanievej 2 ApSSamInvest Kastanievej 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen eier 40% av virksomheten.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.MANAGE AND BUILD A/SMANAGE AND BUILD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniAdresseendringOdensevej 26, V2 ApSOdensevej 26, V2 ApS flytter fra Odense C til Odense SØ. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniAdresseendringOdensevej 26 ApSOdensevej 26 ApS flytter fra Odense C til Odense SØ. Jan Laustsen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juniAndreas Samuel Ankjær Herreborg blir med i styretSamInvest A/SAndreas Samuel Ankjær Herreborg erstatter Jan Laustsen i styret for SamInvest A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 3,0 mio.Bagergade Svendborg ApSBagergade Svendborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai · building-supply.dkTotalentreprenør på plads til seniorbofællesskab i MiddelfartBritt Kielstrup Hansen, direktør for byggeri, drift og projektudvikling i Civica, Jan Laustsen, direktør i Manage And Build, og Jens Pilholm, direktør i Civica. Les artikkel
23. november 2023Jan Laustsen blir med i styretSamInvest A/SJan Laustsen blir med i styret for SamInvest A/S.Se mere
15. november 2023Endring i eierkretsenSamInvest A/SJan Laustsen er ikke lenger registrert som reell eier av SamInvest A/S.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 4,5 mio.HARBIN HOLDING ApSHARBIN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Overskudd på DKK 91.346 Stige Vest Udvikling ApSStige Vest Udvikling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 473.924 Projektudvikling Fyn ApSProjektudvikling Fyn ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere