24. aprilUnderskudd på DKK 46.559 Løw Invest ApSLøw Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. aprilOverskudd på DKK 358.387 KONGENSBRO KRO ApSKONGENSBRO KRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Løw-Larsen eier 21,3% av virksomheten.Se mere
12. aprilOverskudd på DKK 3,7 mio.DANWAY ApSDANWAY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 30.302 Danway - Ans ApSDanway - Ans ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januarAdresseendringBYRO & CO A/SBYRO & CO A/S flytter til ny adresse i Sønderborg. Jan Løw-Larsen er medlem av styret.Se mere
2. januarAdresseendringDanway - Ans ApSDanway - Ans ApS flytter til ny adresse i Ans By. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarAdresseendringDANWAY ApSDANWAY ApS flytter til ny adresse i Ans By. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 9,8 mio.EURO NOR A/SEURO NOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 918.597 6330 Invest ApS6330 Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 152.047 BYRO & CO A/SBYRO & CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Løw-Larsen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 3,2 mio.INTERTRUCK DEALING ApSINTERTRUCK DEALING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Løw-Larsen er styreleder.Se mere
24. oktober 2023Overskudd på DKK 4,7 mio.L.M. TRANSPORT, ANS A/SL.M. TRANSPORT, ANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jan Løw-Larsen er medlem av styret.Se mere
20. juli 2023Endring i eierkretsenSCANDIA TRADING ApSJan Løw-Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av SCANDIA TRADING ApS.Se mere
4. juli 2023Nytt navn: Danway - Ans ApSDanway Ejendomme ApSDanway Ejendomme ApS skifter navn til Danway - Ans ApS. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2023Underskudd på DKK 39.342 Løw Invest ApSLøw Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Kongensbro Kro ApS i Brårup tjente flere penge i seneste regnskabsårI sidste ende er det Jan Løw-Larsen,Christian Lund Andersen,Britt Løw-Larsen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
25. april 2023Overskudd på DKK 349.052 KONGENSBRO KRO ApSKONGENSBRO KRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Løw-Larsen eier 21,3% av virksomheten.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.Danway Ejendomme ApSDanway Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 7,2 mio.DANWAY ApSDANWAY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 217.774 6330 Invest ApS6330 Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Løw-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere