14. mars 2000Peter Schmidt Madsen blir med i ledelsenTRÆGAARDEN-BELLINGE A/SPeter Schmidt Madsen erstatter Jan Michael Sørensen i ledelsen for TRÆGAARDEN-BELLINGE A/S etter en periode på 2 år.Se mere
6. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortTRÆGAARDEN-BELLINGE A/STRÆGAARDEN-BELLINGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Jan Michael Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortTRÆGAARDEN-BELLINGE A/STRÆGAARDEN-BELLINGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Jan Michael Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 1998Peter Schmidt Madsen blir med i styretTRÆGAARDEN-BELLINGE A/SPeter Schmidt Madsen erstatter Preben Johannes Hemmingsen Berg i styret for TRÆGAARDEN-BELLINGE A/S etter en periode på 2 år. Jan Michael Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1998Jan Michael Sørensen blir med i ledelsenTRÆGAARDEN-BELLINGE A/SJan Michael Sørensen blir med i ledelsen for TRÆGAARDEN-BELLINGE A/S.Se mere