10. desember 2015Jan Moritz Jacob Ruben forlater styretROSENHAVENJan Moritz Jacob Ruben forlater styret for ROSENHAVEN etter en periode på 26 år.Se mere
21. oktober 2015Jan Moritz Jacob Ruben forlater styretTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApSJan Moritz Jacob Ruben forlater styret for TEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApS etter en periode på 21 år.Se mere
9. juni 2015Underskudd på DKK 6.404 ROSENHAVENROSENHAVEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jan Moritz Jacob Ruben er styreleder.Se mere
25. juni 2014Overskudd på DKK 2.526 ROSENHAVENROSENHAVEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jan Moritz Jacob Ruben er styreleder.Se mere
25. juni 2014Overskudd på DKK 0 TEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApSTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jan Moritz Jacob Ruben er medlem av styret.Se mere
9. juni 2013Underskudd på DKK 102.962 TEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApSTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jan Moritz Jacob Ruben er medlem av styret.Se mere
7. juni 2013Underskudd på DKK 3.696 ROSENHAVENROSENHAVEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jan Moritz Jacob Ruben er styreleder.Se mere
10. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApSTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jan Moritz Jacob Ruben er medlem av styret.Se mere
10. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortROSENHAVENROSENHAVEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jan Moritz Jacob Ruben er styreleder.Se mere
20. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortROSENHAVENROSENHAVEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jan Moritz Jacob Ruben er styreleder.Se mere
20. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApSTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jan Moritz Jacob Ruben er medlem av styret.Se mere
1. januar 2011Lis Majlund Nielsen blir med i ledelsenTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApSLis Majlund Nielsen blir med i ledelsen for TEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApS. Jan Moritz Jacob Ruben er medlem av styret.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApSTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jan Moritz Jacob Ruben er medlem av styret.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortROSENHAVENROSENHAVEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jan Moritz Jacob Ruben er styreleder.Se mere
13. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApSTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jan Moritz Jacob Ruben er medlem av styret.Se mere
13. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortROSENHAVENROSENHAVEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jan Moritz Jacob Ruben er styreleder.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApSTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jan Moritz Jacob Ruben er medlem av styret.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortROSENHAVENROSENHAVEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jan Moritz Jacob Ruben er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden undervisning i.a.n.ROSENHAVENTidligere bransje: Undervisning i øvrigt. Jan Moritz Jacob Ruben er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med bøgerTEOSOFISK FELLOWSHIPS FORLAG ApSTidligere bransje: Bog- og papirhandlere. Jan Moritz Jacob Ruben er medlem av styret.Se mere