2. september 2004Jan Ravn Nielsen forlater ledelsenINVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApSJan Ravn Nielsen forlater ledelsen for INVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. august 2004Ny bransje: UoplystINVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApSTidligere bransje: Anden detailhandel bortset fra butikshandel. Jan Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2004Regnskap for 2004 offentligjortINVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApSINVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2003 til 31. mars. Jan Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2003 offentligjortINVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApSINVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. Jan Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortINVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApSINVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 31. mars 2002. Jan Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2002Jan Ravn Nielsen blir med i ledelsenINVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApSJan Ravn Nielsen blir med i ledelsen for INVESTERINGSSELSKABET AF 1/12-2000 ApS.Se mere