1. juliOverskudd på DKK 5,8 mio.ALEX ANDERSEN ØLUND HOLDING A/SALEX ANDERSEN ØLUND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Rene Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 3,0 mio.ALEX ANDERSEN. ØLUND A/SALEX ANDERSEN. ØLUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Rene Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniOverskudd på DKK 3,6 mio.AA Logistikvej A/SAA Logistikvej A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2022 til 31. desember 2023. Jan Rene Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniOverskudd på DKK 875.561 SILKEBORG BILTRANSPORT ApSSILKEBORG BILTRANSPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Rene Andersen eier 26,7% av virksomheten.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 196.944 Lars R. Jacobsen Transport A/SLars R. Jacobsen Transport A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Rene Andersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. juniOverskudd på DKK 790.322 ALEX ANDERSEN COOL LOGISTICS A/SALEX ANDERSEN COOL LOGISTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Rene Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 2,1 mio.Jan Andersen Ølund Holding ApSJan Andersen Ølund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Rene Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 1,6 mio.ALEX ANDERSEN GREVE A/SALEX ANDERSEN GREVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Rene Andersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
21. juniNye navn i styretMobiCom Pro ApS3 nye medlemmer blir med i styret for MobiCom Pro ApS. Jan Rene Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. februarOverskudd på DKK 9.537 AA GRUS ApSAA GRUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jan Rene Andersen eier 29,6% av virksomheten.Se mere
1. februarJan Rene Andersen forlater styretAA TRANSPORT-SERVICE A/SJan Rene Andersen forlater styret for AA TRANSPORT-SERVICE A/S etter en periode på 15 år.Se mere
1. februarEndring i eierkretsenAA TRANSPORT-SERVICE A/SJan Rene Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av AA TRANSPORT-SERVICE A/S.Se mere
4. januarUnderskudd på DKK 750.592 ELIN OG ALEX ANDERSEN TRANSPORT. ØLUND ApSELIN OG ALEX ANDERSEN TRANSPORT. ØLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Jan Rene Andersen er medlem av styret.Se mere
3. januarEndring i eierkretsenELIN OG ALEX ANDERSEN TRANSPORT. ØLUND ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av ELIN OG ALEX ANDERSEN TRANSPORT. ØLUND ApS. Jan Rene Andersen er medlem av styret.Se mere
3. januarEndring i eierkretsenAA GRUS ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av AA GRUS ApS. Jan Rene Andersen eier fortsat 29,6% av virksomheten.Se mere
29. desember 2023Overskudd på DKK 217.863 Ejendomsselskabet Omega 15 A/SEjendomsselskabet Omega 15 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jan Rene Andersen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2023Underskudd på DKK 19.197 Sammenslutning af Fynske Vognmænd ApSSammenslutning af Fynske Vognmænd ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jan Rene Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Endring i eierkretsenAA TRANSPORT-SERVICE A/SJan Rene Andersen øker sitt reelle eierskap av AA TRANSPORT-SERVICE A/S.Se mere
27. november 2023Underskudd på DKK 5,7 mio.MobiCom Pro ApSMobiCom Pro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jan Rene Andersen er medlem av styret.Se mere
20. november 2023Alex Villy Andersen forlater styretALEX ANDERSEN ØLUND HOLDING A/SAlex Villy Andersen forlater styret for ALEX ANDERSEN ØLUND HOLDING A/S etter en periode på 18 år. Jan Rene Andersen er medlem af ledelsen.Se mere