26. september 2023Overskudd på DKK 367.670 DANREF A/SDANREF A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jan Ribeiro Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 336.713 KERAMAX A/SKERAMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jan Ribeiro Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2023Anna-Sophie Mejsling Bülov Pedersen blir med i styretKERAMAX A/SAnna-Sophie Mejsling Bülov Pedersen erstatter Jakob Kristian Bernstein i styret for KERAMAX A/S etter en periode på 3 år. Jan Ribeiro Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2023Anna-Sophie Mejsling Bülov Pedersen blir med i styretDANREF A/SAnna-Sophie Mejsling Bülov Pedersen erstatter Jakob Kristian Bernstein i styret for DANREF A/S etter en periode på 3 år. Jan Ribeiro Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. oktober 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.DANREF A/SDANREF A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Jan Ribeiro Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. oktober 2022Overskudd på DKK 582.629 KERAMAX A/SKERAMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Jan Ribeiro Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2022AdresseendringDANREF A/SDANREF A/S flytter fra Skævinge til Tølløse. Jan Ribeiro Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 194.938 KERAMAX A/SKERAMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Jan Ribeiro Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 197.147 DANREF A/SDANREF A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Jan Ribeiro Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. april 2021Gabriel Lars Martiny blir med i styretDANREF A/SGabriel Lars Martiny blir med i styret for DANREF A/S. Jan Ribeiro Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. april 2021Gabriel Lars Martiny blir med i styretKERAMAX A/SGabriel Lars Martiny blir med i styret for KERAMAX A/S. Jan Ribeiro Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2021Morten Jensen forlater styretKERAMAX A/SMorten Jensen forlater styret for KERAMAX A/S etter en periode på 3 måneder. Jan Ribeiro Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2021Morten Jensen forlater styretDANREF A/SMorten Jensen forlater styret for DANREF A/S etter en periode på 3 måneder. Jan Ribeiro Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. januar 2021Morten Jensen blir med i styretDANREF A/SMorten Jensen blir med i styret for DANREF A/S. Jan Ribeiro Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. januar 2021Morten Jensen blir med i styretKERAMAX A/SMorten Jensen blir med i styret for KERAMAX A/S. Jan Ribeiro Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2020 · Electronic Supply DKNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidigt er Jan Ribeiro Bruun og Anna-Sophie Mejsling Bülov Pedersen udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
2. oktober 2020 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1Samtidig er Jan Ribeiro Bruun udtrådt af bestyrelserne (kilde: Les artikkel
1. oktober 2020Overskudd på DKK 234.184 KERAMAX A/SKERAMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Jan Ribeiro Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2020Overskudd på DKK 535.465 DANREF A/SDANREF A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Jan Ribeiro Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. september 2020Jakob Kristian Bernstein blir med i styretDANREF A/SJakob Kristian Bernstein erstatter Jan Ribeiro Bruun i styret for DANREF A/S etter en periode på 1 år.Se mere