Ingrid Marie Dupont forlater styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 etter en periode på 2 år. Jan Richter Nielsen er fortsatt styremedlem.
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jan Richter Nielsen er medlem av styret.
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jan Richter Nielsen er medlem av styret.
Preben Christiansen erstatter Palner Rundstrøm i styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 etter en periode på 7 måneder. Jan Richter Nielsen er fortsatt styremedlem.