15. aprilOverskudd på DKK 807.362 Kingo Recycling Mors A/SKingo Recycling Mors A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Rokkjær Nielsen eier 25% av virksomheten.Se mere
7. desember 2023Overskudd på DKK 844.467 Vilsund Shells A/SVilsund Shells A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2023Underskudd på DKK 13.795 Fredsø Logistik ApSFredsø Logistik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2023StiftelseUdviklingssel. Biogas Mors A/SUdviklingssel. Biogas Mors A/S stiftes i bransjen fremstilling af gas. Jan Rokkjær Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. september 2023Annemette Fuglsang blir adm. direktørKingo Recycling Mors A/SAnnemette Fuglsang blir adm. direktør i Kingo Recycling Mors A/S. Jan Rokkjær Nielsen eier 25% av virksomheten.Se mere
31. august 2023Jens Evald Jensen slutter som adm. direktørKingo Recycling Mors A/SJens Evald Jensen slutter som adm. direktør i Kingo Recycling Mors A/S. Jan Rokkjær Nielsen eier 25% av virksomheten.Se mere
27. juni 2023Ny bransje: Udlejning og leasing af entreprenørmaterielFredsø Logistik ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Nytt navn: Fredsø Logistik ApSFREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApSFREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApS skifter navn til Fredsø Logistik ApS. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2023Overskudd på DKK 977.839 Kingo Recycling Mors A/SKingo Recycling Mors A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Rokkjær Nielsen eier 25% av virksomheten.Se mere
18. januar 2023Nytt navn: Kingo Recycling Mors A/SViking Recycling A/SViking Recycling A/S skifter navn til Kingo Recycling Mors A/S. Jan Rokkjær Nielsen eier 25% av virksomheten.Se mere
12. desember 2022Overskudd på DKK 548.179 Vilsund Shells A/SVilsund Shells A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2022Underskudd på DKK 23.535 FREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApSFREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2022AdresseendringVilsund Shells A/SVilsund Shells A/S flytter til ny adresse i Nykøbing M. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2022Overskudd på DKK 86.413 Viking Recycling A/SViking Recycling A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Rokkjær Nielsen eier 25% av virksomheten.Se mere
12. mai 2022Endring i eierkretsenKloster Pillen I/SJan Rokkjær Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Kloster Pillen I/S.Se mere
22. november 2021Overskudd på DKK 761.963 Vilsund Shells A/SVilsund Shells A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2021Overskudd på DKK 2,4 mio.FREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApSFREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2021StiftelseKloster Pillen I/SKloster Pillen I/S stiftes i bransjen fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer. Jan Rokkjær Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. oktober 2021AdresseendringFREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApSFREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApS flytter til ny adresse i Nykøbing M. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2021Erik Harbo Larsen blir med i styretVilsund Shells A/SErik Harbo Larsen blir med i styret for Vilsund Shells A/S. Jan Rokkjær Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere