GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jan Sten Otto Drakenberg er adm. direktør i virksomheten.
Søren Christensen Volder erstatter Ulla Jakobsen i styret for GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S etter en periode på 8 måneder. Jan Sten Otto Drakenberg er adm. direktør i virksomheten.
GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jan Sten Otto Drakenberg er adm. direktør i virksomheten.
GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jan Sten Otto Drakenberg er adm. direktør i virksomheten.
GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jan Sten Otto Drakenberg er adm. direktør i virksomheten.
Robin Craig McKnight forlater styret for GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S etter en periode på 5 år. Jan Sten Otto Drakenberg er adm. direktør i virksomheten.