19. oktober 2023Overskudd på DKK 563.623 DANSK CTS ApSDANSK CTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2023Underskudd på DKK 7.361 CTS Gruppen ApSCTS Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jan Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. oktober 2023AdresseendringCTS Gruppen ApSCTS Gruppen ApS flytter fra Viby J til Hasselager. Jan Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. oktober 2023Overskudd på DKK 293.263 JSO HOLDING ApSJSO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2022Underskudd på DKK 147.402 CTS Gruppen ApSCTS Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Jan Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. oktober 2022Overskudd på DKK 241.238 DANSK CTS ApSDANSK CTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2022Underskudd på DKK 55.607 JSO HOLDING ApSJSO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2021Overskudd på DKK 95.167 DANSK CTS ApSDANSK CTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2021Underskudd på DKK 199.973 JSO HOLDING ApSJSO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2021Underskudd på DKK 313.920 CTS Gruppen ApSCTS Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. desember 2019 til 30. april. Jan Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. september 2020Overskudd på DKK 169.326 DANSK CTS ApSDANSK CTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2020Overskudd på DKK 377.742 JSO HOLDING ApSJSO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2020AdresseendringCTS Gruppen ApSCTS Gruppen ApS flytter fra Hasselager til Viby J. Jan Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. desember 2019AdresseendringJSO HOLDING ApSJSO HOLDING ApS flytter fra Tranbjerg J til Hasselager. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019AdresseendringDANSK CTS ApSDANSK CTS ApS flytter fra Tranbjerg J til Hasselager. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019StiftelseCTS Gruppen ApSCTS Gruppen ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Jan Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. september 2019Underskudd på DKK 17.607 JSO HOLDING ApSJSO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2019Overskudd på DKK 148.221 DANSK CTS ApSDANSK CTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2018Jørgen Appelquist blir med i ledelsenDANSK CTS ApSJørgen Appelquist blir med i ledelsen for DANSK CTS ApS. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2018Overskudd på DKK 86.679 DANSK CTS ApSDANSK CTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Jan Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere