DURUP SMEDE- OG MASKINCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Jan Thomasen Kaastrup er medlem af ledelsen.
DURUP SMEDE- OG MASKINCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Jan Thomasen Kaastrup er medlem af ledelsen.
DURUP SMEDE- OG MASKINCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. november 1994 til 30. september 1995. Jan Thomasen Kaastrup er medlem af ledelsen.