EJENDOMSSELSKABET HERLUF TROLLES GADE 34 ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. oktober 2012 til 31. desember 2013. Jan Thomsen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET KASTETVEJ 88 OG SUENSONSGADE 2 AALBORG ApS
EJENDOMSSELSKABET KASTETVEJ 88 OG SUENSONSGADE 2 AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. desember 2012 til 31. desember 2013. Jan Thomsen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET ISLANDSGADE 6 AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. desember 2012 til 31. desember 2013. Jan Thomsen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET HASSERISGADE 7 AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mai 2013 til 31. desember 2013. Jan Thomsen er adm. direktør i virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO 69 AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. desember 2012 til 31. desember 2013. Jan Thomsen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET URBANSGADE 23 AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. juni 2013 til 31. desember 2013. Jan Thomsen er adm. direktør i virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO 82 AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. desember 2012 til 31. desember 2013. Jan Thomsen er medlem af ledelsen.