17. desember 2004Jan Thorsby forlater styretFRANZEFOSS A/SJan Thorsby forlater styret for FRANZEFOSS A/S etter en periode på 11 år.Se mere
23. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortFRANZEFOSS A/SFRANZEFOSS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jan Thorsby er medlem av styret.Se mere
2. mars 2004Erstatning i styretFRANZEFOSS A/S5 endringer i styret for FRANZEFOSS A/S. Jan Thorsby er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortFRANZEFOSS A/SFRANZEFOSS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jan Thorsby er medlem av styret.Se mere
3. mars 2003Bent Erik Pihl-Andersen blir med i styretFRANZEFOSS A/SBent Erik Pihl-Andersen blir med i styret for FRANZEFOSS A/S. Jan Thorsby er fortsatt styremedlem.Se mere
4. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortFRANZEFOSS A/SFRANZEFOSS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jan Thorsby er medlem av styret.Se mere
26. februar 2002Lars Wilhelm Markussen blir med i styretFRANZEFOSS A/SLars Wilhelm Markussen erstatter Truls Markussen i styret for FRANZEFOSS A/S etter en periode på 12 måneder. Jan Thorsby er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortFRANZEFOSS A/SFRANZEFOSS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jan Thorsby er medlem av styret.Se mere
27. februar 2001Truls Markussen blir med i styretFRANZEFOSS A/STruls Markussen erstatter Håvard Markussen i styret for FRANZEFOSS A/S etter en periode på 2 år. Jan Thorsby er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 2000Jan Thorsby forlater ledelsenN.P. GRUS ApS. KONGENSBROJan Thorsby forlater ledelsen for N.P. GRUS ApS. KONGENSBRO etter en periode på 8 måneder.Se mere
7. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortFRANZEFOSS A/SFRANZEFOSS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jan Thorsby er medlem av styret.Se mere
7. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortN.P. GRUS ApS. KONGENSBRON.P. GRUS ApS. KONGENSBRO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jan Thorsby er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2000Erstatning i styretFRANZEFOSS A/S4 endringer i styret for FRANZEFOSS A/S. Jan Thorsby er fortsatt styremedlem.Se mere
31. august 1999Jan Thorsby blir med i ledelsenN.P. GRUS ApS. KONGENSBROJan Thorsby blir med i ledelsen for N.P. GRUS ApS. KONGENSBRO.Se mere
8. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortFRANZEFOSS A/SFRANZEFOSS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jan Thorsby er medlem av styret.Se mere
5. september 1998Håvard Markussen blir med i styretFRANZEFOSS A/SHåvard Markussen erstatter Erik Sørensen i styret for FRANZEFOSS A/S etter en periode på 5 år. Jan Thorsby er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortFRANZEFOSS A/SFRANZEFOSS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jan Thorsby er medlem av styret.Se mere
15. august 1997Jan Thorsby forlater styretKORSHØJ & KNUDSEN A/SJan Thorsby forlater styret for KORSHØJ & KNUDSEN A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
2. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortFRANZEFOSS A/SFRANZEFOSS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jan Thorsby er medlem av styret.Se mere
3. mars 1997Lau Boisen forlater styretFRANZEFOSS A/SLau Boisen forlater styret for FRANZEFOSS A/S etter en periode på 3 år. Jan Thorsby er fortsatt styremedlem.Se mere