26. juniOverskudd på DKK 8.681 CERBY ApSCERBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Vedel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniUnderskudd på DKK 5,3 mio.M. Schack Engel A/SM. Schack Engel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Vedel Hansen er medlem av styret.Se mere
21. maiChristian Giørtz blir med i styretM. Schack Engel A/SChristian Giørtz erstatter Bo Ascanius i styret for M. Schack Engel A/S etter en periode på 38 år. Jan Vedel Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 3.831 CERBY ApSCERBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Vedel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023Underskudd på DKK 2,8 mio.M. Schack Engel A/SM. Schack Engel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Vedel Hansen er medlem av styret.Se mere
28. november 2022AdresseendringCERBY ApSCERBY ApS flytter fra Aarhus N til Haderslev. Jan Vedel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 28.137 CERBY ApSCERBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Vedel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2022Overskudd på DKK 5,0 mio.M. Schack Engel A/SM. Schack Engel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Vedel Hansen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2022Endring i eierkretsenREAL ESTATE I/SMichael Nielsen registrert som reell eier av REAL ESTATE I/S. Jan Vedel Hansen eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
17. juni 2021Underskudd på DKK 56.071 CERBY ApSCERBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jan Vedel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2021Overskudd på DKK 5,4 mio.M. Schack Engel A/SM. Schack Engel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jan Vedel Hansen er medlem av styret.Se mere
4. september 2020Underskudd på DKK 9.225 CERBY ApSCERBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jan Vedel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2020Overskudd på DKK 2,7 mio.M. Schack Engel A/SM. Schack Engel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jan Vedel Hansen er medlem av styret.Se mere
19. november 2019Henrik Christian Engel blir med i styretM. Schack Engel A/SHenrik Christian Engel blir med i styret for M. Schack Engel A/S. Jan Vedel Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. november 2019Endring i eierkretsenM. Schack Engel A/S2 nye personer registrert som reelle eier av M. Schack Engel A/S. Jan Vedel Hansen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 7.514 CERBY ApSCERBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jan Vedel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019Overskudd på DKK 3,8 mio.M. Schack Engel A/SM. Schack Engel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jan Vedel Hansen er medlem av styret.Se mere
27. november 2018AdresseendringCERBY ApSCERBY ApS flytter til ny adresse i Aarhus N. Jan Vedel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2018Overskudd på DKK 69.277 CERBY ApSCERBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jan Vedel Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2018Overskudd på DKK 5,0 mio.M. Schack Engel A/SM. Schack Engel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jan Vedel Hansen er medlem av styret.Se mere