21. november 2023Overskudd på DKK 11.331 JØNI AABYBRO ApSJØNI AABYBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2023Overskudd på DKK 251.502 JØNI HOLDING ApSJØNI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2023Overskudd på DKK 232.411 JØNI Brandudstyr ApSJØNI Brandudstyr ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 18.572 JØNI HOLDING ApSJØNI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 28.952 JØNI Brandudstyr ApSJØNI Brandudstyr ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. november 2021 til 30. september. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 15.781 JØNI AABYBRO ApSJØNI AABYBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2022Jan Villadsen blir med i styretJØNI AABYBRO ApSJan Villadsen blir med i styret for JØNI AABYBRO ApS.Se mere
10. mai 2022Jan Peter Nyrup Jensen forlater ledelsenJØNI AABYBRO ApSJan Peter Nyrup Jensen forlater ledelsen for JØNI AABYBRO ApS etter en periode på 19 år. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2021StiftelseJØNI Brandudstyr ApSJØNI Brandudstyr ApS stiftes i bransjen fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2021Underskudd på DKK 76.779 JØNI HOLDING ApSJØNI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2021Underskudd på DKK 59.094 JØNI AABYBRO ApSJØNI AABYBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2020Overskudd på DKK 616.344 JØNI HOLDING ApSJØNI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2020Overskudd på DKK 478.899 JØNI AABYBRO ApSJØNI AABYBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Jan Villadsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2020 · Finans.dkSteffen Ussing bliver ny direktør for Syd Fund Management A/S - jobskifter uge 18Niels Damgård og Nora Træholt er indtrådt som medlemmer af bestyrelsen for Nordjysk Presenning ApS Jan Peter Nyrup Jensen og Jan Villadsen er samtidig udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
24. april 2020 · Finans.dkJakob H. Kraglund er ny CEO hos TARGIT - jobskifter uge 17Niels Damgård og Nora Træholt er indtrådt som medlemmer af bestyrelsen for Nordjysk Presenning ApS Jan Peter Nyrup Jensen og Jan Villadsen er samtidig udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
22. april 2020 · Finans.dkTobias Hoff bliver Head of Marketing i Aller Media A/S - jobskifter uge 17Niels Damgård og Nora Træholt er indtrådt som medlemmer af bestyrelsen for Nordjysk Presenning ApS Jan Peter Nyrup Jensen og Jan Villadsen er samtidig udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
20. april 2020 · Finans.dk»Siden jeg var tre år, har jeg ikke været i tvivl om, at jeg ville være landmand«Niels Damgård og Nora Træholt er indtrådt som medlemmer af bestyrelsen for Nordjysk Presenning ApS Jan Peter Nyrup Jensen og Jan Villadsen er samtidig udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
16. april 2020 · Finans.dkCFO Søren Westh Lonning hos Chr. Hansen stopper - jobskifter uge 16Niels Damgård og Nora Træholt er indtrådt som medlemmer af bestyrelsen for Nordjysk Presenning ApS Jan Peter Nyrup Jensen og Jan Villadsen er samtidig udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
16. april 2020 · Finans.dkCFO Søren West Lonning hos Chr. Hansen stopper - jobskifter uge 16Niels Damgård og Nora Træholt er indtrådt som medlemmer af bestyrelsen for Nordjysk Presenning ApS Jan Peter Nyrup Jensen og Jan Villadsen er samtidig udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
16. april 2020 · Finans.dkTopchef for medicovirksomhed: »Vi skal i mål med vores drøm«Niels Damgård og Nora Træholt er indtrådt som medlemmer af bestyrelsen for Nordjysk Presenning ApS Jan Peter Nyrup Jensen og Jan Villadsen er samtidig udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel