20. mars 2020Jan William Dam Sode forlater styretCAMS HOLDING ApSJan William Dam Sode forlater styret for CAMS HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
1. februar 2020Endring i eierkretsenCAMS HOLDING ApSJan William Dam Sode er ikke lenger registrert som reell eier av CAMS HOLDING ApS.Se mere
1. januar 2020Jan William Dam Sode forlater styretVisio Sign A/SJan William Dam Sode forlater styret for Visio Sign A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2020Jan William Dam Sode forlater styretCalmViso ApSJan William Dam Sode forlater styret for CalmViso ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenVisio Sign A/SJan William Dam Sode er ikke lenger registrert som reell eier av Visio Sign A/S.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenCalmViso ApSJan William Dam Sode er ikke lenger registrert som reell eier av CalmViso ApS.Se mere
22. mai 2019Underskudd på DKK 275.730 CalmViso ApSCalmViso ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere
22. mai 2019Underskudd på DKK 396.997 CAMS HOLDING ApSCAMS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere
22. mai 2019Underskudd på DKK 113.673 Visio Sign A/SVisio Sign A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere
30. oktober 2018AdresseendringCalmViso ApSCalmViso ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 287.966 CalmViso ApSCalmViso ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 460.434 CAMS HOLDING ApSCAMS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 167.646 Visio Sign A/SVisio Sign A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere
25. mai 2018AdresseendringCAMS HOLDING ApSCAMS HOLDING ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere
15. april 2018Endring i eierkretsenCAMS HOLDING ApSSussi Murphy er ikke lenger registrert som reell eier av CAMS HOLDING ApS. Jan William Dam Sode eier fortsat 37% av virksomheten.Se mere
14. februar 2018AdresseendringVisio Sign A/SVisio Sign A/S flytter til ny adresse i Birkerød. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere
20. november 2017Sussi Murphy forlater styretCAMS HOLDING ApSSussi Murphy forlater styret for CAMS HOLDING ApS etter en periode på 9 år. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere
20. november 2017Endring i eierkretsenCalmViso ApSSussi Murphy er ikke lenger registrert som reell eier av CalmViso ApS. Jan William Dam Sode eier fortsat 37% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2017Jan William Dam Sode blir med i styretCalmViso ApSJan William Dam Sode blir med i styret for CalmViso ApS.Se mere
26. oktober 2017Leo Christiansen blir med i ledelsenCalmViso ApSLeo Christiansen erstatter Willy Bom Andersen i ledelsen for CalmViso ApS etter en periode på 8 år. Jan William Dam Sode eier 37% av virksomheten.Se mere