17. oktober 2018Jan Åke Bergling forlater styretQ-PARK OPERATIONS DENMARK A/SJan Åke Bergling forlater styret for Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
4. juni 2018Underskudd på DKK 555.000 Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/SQ-PARK OPERATIONS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jan Åke Bergling er medlem av styret.Se mere
9. juni 2017Overskudd på DKK 1,2 mio.Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/SQ-PARK OPERATIONS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jan Åke Bergling er medlem av styret.Se mere
20. desember 2016Theodorus Johannes Franciscus Thuis forlater styretQ-PARK OPERATIONS DENMARK A/STheodorus Johannes Franciscus Thuis forlater styret for Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S etter en periode på 10 år. Jan Åke Bergling er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2016Overskudd på DKK 520.000 Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/SQ-PARK OPERATIONS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jan Åke Bergling er medlem av styret.Se mere
2. juni 2015Underskudd på DKK 3.512 Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/SQ-PARK OPERATIONS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jan Åke Bergling er medlem av styret.Se mere
29. mai 2015Jan Åke Bergling blir med i styretQ-PARK OPERATIONS DENMARK A/SJan Åke Bergling blir med i styret for Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S.Se mere