Jane Birgitte Berg Wildenrath har været i direktionen for THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS siden 2012 og er desuden direktør i Aggersvold Hotel og Konference A/S.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
Selskabet af 3. juli 2018 ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Aggersvold Hotel og Konference A/S. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.
THE MICE AGENCY BY JANE BERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. november 2012 til 31. desember 2013. Jane Birgitte Berg Wildenrath er medlem af ledelsen.